Auskünfte zu Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge Oberes Homburgertal
Bonitätsauskunft
Einschätzung der Bonität mit einer Ampel als Risikoindikator und weiteren hilfreichen Firmeninformationen. Mehr erfahrenWirtschaftsauskunft
Umfassende Auskunft über die wirtschaftliche Situation der Firma. Mehr erfahrenFirmendossier als PDF
Kontaktinformationen, Veränderungen, Umsatz- und Mitarbeiterzahlen, Management, Besitzverhältnisse, Beteiligungsstruktur und weitere Firmendaten. Jetzt kostenlos Firmendossier abrufenÜber Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge Oberes Homburgertal
- Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge Oberes Homburgertal aus Buckten ist im Bereich «Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen» tätig und aktiv.
- Die Organisation wurde am 05.03.1977 gegründet und hat 18 Personen im Management.
- Unter Meldungen sehen Sie alle Anpassungen des Handelsregistereintrages. Die letzte Anpassung gab es am 14.06.2023.
- Die Organisation ist im Handelsregister des Kantons BL unter der UID CHE-112.872.326 eingetragen.
Management (18)
neueste Stiftungsräte
Corinne Burgwinkel,
Christian Wernli,
Margareta Keller,
Monika Leuthardt,
Roman Wagner
neuste Zeichnungsberechtigte
Christian Wernli,
Roger Schnellmann,
Peter Riebli,
Alex Bosshart
Handelsregisterinformationen
Eintrag ins Handelsregister
05.03.1977
Rechtsform
Stiftung
Rechtssitz der Firma
Buckten
Handelsregisteramt
BL
Handelsregister-Nummer
CH-280.7.915.481-4
UID/MWST
CHE-112.872.326
Branche
Betreiben von Alters- und Behindertenwohnheimen
Firmenzweck Passen Sie den Firmenzweck mit wenigen Klicks an.
Aktive Alters- und Krankenfürsorge, die politisch und konfessionell neutral ist, insbesondere Errichtung von Alters- und Pflegeheimen oder Unterhalt von Alterswohnungen.
Revisionsstelle
Aktive Revisionsstelle (1)
Name | Ort | Seit | Bis | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 20.11.2007 |
Weitere Firmennamen
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Möchten Sie den Firmennamen aktualisieren? Klicken Sie hier.Besitzverhältnisse
Beteiligungen
Neueste SHAB-Meldungen: Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge Oberes Homburgertal
Publikationsnummer: HR02-1005768212, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge Oberes Homburgertal, in Buckten, CHE-112.872.326, Stiftung (SHAB Nr. 43 vom 02.03.2022, Publ. 1005418016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roth, Andrea, von Heimiswil, in Känerkinden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burgwinkel, Corinne, von Duggingen, in Känerkinden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005418016, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge Oberes Homburgertal, in Buckten, CHE-112.872.326, Stiftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257772).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fischer, Bernhard, von Basel, in Läufelfingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wernli, Christian, von Thalheim (AG), in Läufelfingen, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Leuthardt, Monika, von Arlesheim, in Rümlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Aegler, Monika];
Schärer Itin, Daniel, von Wädenswil, in Läufelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Publikationsnummer: HR02-1005257772, Handelsregister-Amt Basel-Landschaft, (280)
Stiftung für Alters- und Krankenfürsorge Oberes Homburgertal, in Buckten, CHE-112.872.326, Stiftung (SHAB Nr. 179 vom 17.09.2019, Publ. 1004717802).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bucher, Sabine, von Dagmersellen, in Läufelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gäumann, Karin, von Ettiswil, in Häfelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröflin, Ruth, von Hölstein, in Buckten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Kamber, Christoph, von Hägendorf, in Rümlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schaub, Doris, von Basel, in Känerkinden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wullschleger, Rosmarie, von Zofingen, in Buckten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Aegler, Monika, von Arlesheim, in Rümlingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gerschwiler, Simon, von Andwil (SG), in Häfelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gröflin, Rémy, von Hölstein, in Buckten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Keller, Margareta, von Lauterbrunnen, in Buckten, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Roth, Andrea, von Heimiswil, in Känerkinden, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wagner, Roman, von Känerkinden, in Läufelfingen, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Trefferliste
Hier finden Sie eine Verlinkung des Managements auf eine Trefferliste zu Personen mit dem gleichen Namen, die im Handelsregister eingetragen sind.